Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertreter der Schulen | ||||||
Schulausschuss | Städt. Realschule | Städt. Realschule Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | Schulleiter/in als stellvertr. Mitglied | 15.02.2012 | 25.06.2014 | von 15.02.2012 bis 25.06.2014 |
Schulausschuss | Städt. Realschule | Städt. Realschule Schulleiter/in | Schulleiter/in | 26.06.2014 | 31.10.2020 | von 26.06.2014 bis 31.10.2020 |
Schulausschuss | Städt. Realschule | Städt. Realschule Schulleiter/in | Schulleiter/in | 04.11.2020 | von 04.11.2020 |